Názov: | GASSTAV, spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Záhumenná 546/32 |
Mesto: | Slovenský Grob, 90026 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 35811196 |
DIČ: | 2020205231 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 43310 Omietkarské práce |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 09.05.2001 |
Zánik: | 22.10.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GASSTAV, spol. s r.o.,v konkurze , Záhumenná 32, 90026 Slovenský Grob
GASSTAV, spol. s r.o. , Záhumenská 32/546, 90026 Slovenský Grob
GASSTAV, spol. s r.o. , Záhumenská 546/32, 90026 Slovenský Grob
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname daňových dlžníkov.
Od | Do | Čiastka |
30.11.2022 | 30.11.2022 | 300 |
31.12.2022 | 31.12.2022 | 300 |
31.01.2023 | 31.01.2023 | 300 |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 300 |
31.03.2023 | 31.03.2023 | 300 |
30.04.2023 | 30.04.2023 | 300 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 300 |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 300 |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 300 |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 300 |
30.09.2023 | 30.09.2023 | 300 |
31.10.2023 | 31.10.2023 | 300 |
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Záznamy od - do | Dokumentov | Spis |
17.07.2012 - 27.04.2022 | 32 | 2K/22/2012 |
25.05.2017 - 25.05.2017 | 1 | 2K/22/2012 S1374 |
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 24012/B |
Deň zápisu: | 09.05.2001 |
Základné imanie: | 0 € |
Splatené základné imanie: | 0 € |
Konanie: |
Správca konkurzu | od 15.03.2014 | JUDr. Michal Mudrák |