Názov: | ITOSS, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pod Dúbravou 2887 |
Mesto: | Dolný Kubín - Kňažia, 02601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 31638384 |
DIČ: | 2020425847 |
IČ DPH: | SK2020425847 |
SK NACE: | 17210 Výroba vlnitého papiera |
Založená 28 rokov
|
|
Vznik: | 25.10.1995 |
Veľkosť: | 50-99 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6602000000000632449332 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK6611000000002926706014 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ITOSS, s.r.o. , Pod Dúbravou 2887 , 02601 Dolný Kubín - Kňažia
ITOSS, s.r.o. , Pod Dúbravou 2887, 02601 Dolný Kubín
Subjekt je plátcom DPH od 25.10.1995 podľa §4.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).
Individuálny účet na finančnej správe:
SK2481805002408026862406
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt bol v minulosti evidovaný v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt sa vyskytuje ako odberateľ alebo dodávateľ na zverejnených zmluvách v centrálnom registri zmlúv, kde sú uverejnené rôzne zmluvy podliehajúce povinnému zverejneniu.
Dátum | Názov | Čiastka |
18.12.2023 | Darovacia zmluva | 2 tis. |
09.11.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0 |
27.01.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 14.10.2022 | 0 |
14.10.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0 |
01.06.2020 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B | 0 |
a ešte ďalších 3 |
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Oddiel,vložka: | Sro 2936/L |
Deň zápisu: | 25.10.1995 |
Základné imanie: | 132,776 € |
Splatené základné imanie: | 132,776 € |
Konanie: | Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. |
Spoločník | Ing. Branislav Šafárik Vklad: 33,194 € 25.0% | ||
Spoločník | Dušan Zvara Vklad: 33,194 € 25.0% | ||
Spoločník | Ing. Róbert Bancík Vklad: 33,194 € 25.0% | ||
Spoločník | Ing. Jozef Laco Vklad: 33,194 € 25.0% | ||
Konateľ | od 01.01.2019 | Mgr. Dušan Zvara | |
Konateľ | od 25.10.1995 | Dušan Zvara | |
Konateľ | od 01.01.2019 | Radomír Janiga | |
Konateľ | od 25.10.1995 | Ing. Branislav Šafárik | |
Konateľ | od 25.10.1995 | Ing. Róbert Bancík | |
Konateľ | od 06.12.2019 | Michal Bancík |
výroba obalov | ||
strojárska výroba, výroba nástrojov, prípravkov a strojných zariadení | ||
výroba výrobkov z plastov | ||
sprostredkovanie obchodu a služieb | ||
obchodná činnosť v rámci voľných živností | ||
ekonomicko-organizačné poradenstvo | ||
inžinierska činnosť | ||
finančné služby a operácie |
Zakladatelia | od 23.07.2013 | do 01.01.1900 | ITOSS, s.r.o., organizační složka, Trnovany 14, Žatec |
Spoločník | od 11.09.2024 | do 01.01.1900 |