Názov: | DOMUM Finance s.r.o. v likvidaci |
Ulica a číslo: | Revoluční 762/13 |
Mesto: | Praha 1 - Staré Město, 11000 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 24717924 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ24717924 |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 02.08.2010 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
. predseda predstavenstva | od 06.01.2021 | od 07.03.2024 | VPI CZ, v.o.s., Sokolovská 5/49, Praha 8 - Karlín |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.06.2012 | od 27.05.2014 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.05.2014 | od 27.08.2014 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.08.2014 | od 10.09.2014 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.09.2014 | od 18.11.2015 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 18.11.2015 | od 30.04.2018 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 13.05.2016 | od 29.06.2016 | František Tomala |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.08.2010 | od 12.06.2012 | DOMUM, a.s., Meteorologická 257/8, Praha 4 - Libuš |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.04.2018 | od 04.07.2018 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 04.07.2018 | od 06.05.2019 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.05.2019 | od 15.07.2019 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.07.2019 | od 08.11.2023 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 08.11.2023 | od 07.03.2024 | Pavel Putík |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.2016 | od 30.04.2018 | Pavel Putík |