Názov: | EUROEXCHANGE s.r.o. |
Ulica a číslo: | U Divadla 784 |
Mesto: | Pardubice - Zelené Předměstí, 53002 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 26809222 |
DIČ: | |
Založená 21 rokov
|
|
Vznik: | 26.05.2003 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 26.05.2003 | od 08.02.2005 | Ing. Kateřina Rábová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.07.2004 | od 09.11.2005 | Dan Koliba |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 08.02.2005 | od 18.01.2006 | Ing. Kateřina Rábová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.01.2006 | od 22.11.2010 | Pavel Virt |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.01.2006 | od 10.11.2016 | Petr Klement |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 22.11.2010 | od 29.11.2015 | Pavel Virt |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 08.06.2011 | od 31.07.2019 | Vladan Vtípil |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.11.2015 | od 01.01.1900 | Pavel Virt |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.11.2016 | od 01.01.1900 | Petr Klement |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 31.07.2019 | od 06.10.2023 | Vladan Vtípil |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.10.2023 | od 06.10.2023 | Vladan Vtípil |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.11.2016 | od 26.02.2020 | Petr Klement |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.02.2020 | od 01.01.1900 | Xisco a.s., Masarykovo náměstí 1544, Pardubice - Zelené Předměstí |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.02.2020 | od 22.01.2022 | F2S group a.s., Dražkovice 9, Pardubice |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.05.2003 | od 08.02.2005 | Ing. Kateřina Rábová |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.01.2022 | od 01.01.1900 | F2S group a.s., 171, Staré Jesenčany |
Spoločník člen predstavenstva | od 21.01.2024 | od 04.02.2024 | Netprox Group a.s. v likvidaci, Mánesova 310/11, Praha 2 - Vinohrady |
Spoločník člen predstavenstva | od 04.02.2024 | od 01.01.1900 | Netprox Group a.s., Mánesova 310/11, Praha 2 - Vinohrady |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.02.2020 | od 21.01.2024 | Netprox Group a.s., Mánesova 310/11, Praha 2 - Vinohrady |
Spoločník člen predstavenstva | od 08.02.2005 | od 19.12.2005 | Ing. Kateřina Rábová |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.12.2005 | od 18.01.2006 | Ing. Kateřina Rábová |
Spoločník člen predstavenstva | od 18.01.2006 | od 22.11.2010 | Pavel Virt |
Spoločník člen predstavenstva | od 18.01.2006 | od 08.06.2011 | Petr Klement |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.11.2010 | od 08.06.2011 | Pavel Virt |
Spoločník člen predstavenstva | od 08.06.2011 | od 29.11.2015 | Pavel Virt |
Spoločník člen predstavenstva | od 08.06.2011 | od 28.10.2016 | Vladan Vtípil |
Spoločník člen predstavenstva | od 08.06.2011 | od 10.11.2016 | Petr Klement |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.11.2015 | od 26.02.2020 | Pavel Virt |
Spoločník člen predstavenstva | od 28.10.2016 | od 26.02.2020 | Vladan Vtípil |