Názov: | CERVA GROUP a.s. |
Ulica a číslo: | Průmyslová 483 |
Mesto: | Jeneč, 25261 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 26712121 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ26712121 |
Založená 22 rokov
|
|
Vznik: | 11.07.2002 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CERVA GROUP, a.s. , Průmyslová 483, 25261 Jeneč
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Spoločník | PROTECT SK s.r.o., Diaľničná cesta 10C, Senec | ||
Spoločník | CERVA Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 10C, Senec |
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.07.2002 | od 27.10.2004 | Lubor Červa |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.07.2002 | od 05.12.2006 | Ing. Juraj Trcka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.07.2002 | od 14.01.2009 | Ing. Miroslav Pivrnec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 27.10.2004 | od 05.12.2006 | Lubor Červa |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 05.12.2006 | od 15.11.2007 | Lubor Červa |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 05.12.2006 | od 04.02.2008 | Ing. Juraj Trcka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 15.11.2007 | od 12.11.2010 | Evgenij Shuvalov |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 04.02.2008 | od 09.04.2010 | Ing. Vladimír Chára |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 14.01.2009 | od 12.11.2010 | Ing. Miroslav Pivrnec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 09.04.2010 | od 01.01.2015 | Miroslav Rous |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 12.11.2010 | od 20.06.2013 | Evgenij Shuvalov |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 12.11.2010 | od 09.09.2013 | Ing. Miroslav Pivrnec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 20.06.2013 | od 21.09.2018 | Dmitry Golovnev |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 09.09.2013 | od 21.09.2018 | Miroslav Pivrnec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.01.2015 | od 29.10.2019 | ALBERT GILIAEV |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.01.2015 | od 29.10.2019 | SERGEY SHIRYAEV |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.01.2015 | od 29.10.2019 | Miroslav Rous |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 21.09.2018 | od 24.05.2019 | Ing. Miroslav Pivrnec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 21.09.2018 | od 07.04.2022 | DMITRY GOLOVNEV |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 24.05.2019 | od 01.01.1900 | Ing. Miroslav Pivrnec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.10.2019 | od 01.01.1900 | ALBERT GILIAEV |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.10.2019 | od 01.01.1900 | Miroslav Rous |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.10.2019 | od 07.04.2022 | SERGEY SHIRYAEV |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.04.2022 | od 01.01.1900 | Ing. Petr Horák |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.04.2022 | od 01.01.1900 | Tomáš Míka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 23.09.2024 | od 01.01.1900 | ALBERT GILIAEV |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 23.09.2024 | od 01.01.1900 | Miroslav Rous |
Spoločník | od 16.04.2021 | do 01.01.1900 | FACHMAN s.r.o., Průmyslová 483, Jeneč |