Názov: | KNOWORIGIN s.r.o. |
Ulica a číslo: | Komunardů 1608/20 |
Mesto: | Praha 7 - Holešovice, 17000 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 63677792 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ63677792 |
Založená 29 rokov
|
|
Vznik: | 19.05.1995 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.05.1995 | od 06.01.2000 | PhDr. Jiří Vidím |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.05.1995 | od 16.07.2005 | Ing. Miroslav Vacátko |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.07.1998 | od 04.06.2002 | Jiří Tlaskal |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.01.2000 | od 08.11.2000 | Jana Jonášová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.01.2000 | od 04.06.2002 | Ing. Jana Vidímová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.07.2005 | od 02.10.2009 | Barbora Vidímová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.07.2005 | od 07.06.2014 | Rudolf Mihle |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.07.2005 | od 03.09.2014 | Martin Kurzweil |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 02.10.2009 | od 29.03.2016 | Barbora Antalová Vidímová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.06.2014 | od 06.04.2018 | Rudolf Mihle |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 03.09.2014 | od 06.04.2018 | MARTIN KURZWEIL |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.03.2016 | od 11.05.2024 | Luboš Bechyně |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.05.2024 | od 01.01.1900 | Luboš Bechyně |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.09.2017 | od 22.07.2020 | Barbora Martínková |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.05.1995 | od 10.07.1998 | Unitas Hotels & Tours s.r.o., Bartolomějská 308/9, Praha 1 - Staré Město |
Spoločník člen predstavenstva | od 20.07.2023 | od 01.01.1900 | KNOWLIMITS Group a.s., Komunardů 1608/20, Praha 7 - Holešovice |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.07.2020 | od 20.07.2023 | KNOWLIMITS Group a.s., Rybalkova 375/59, Praha 10 - Vršovice |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.05.1995 | od 10.07.1998 | Ing. Miroslav Vacátko |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.07.1998 | od 06.01.2000 | PhDr. Jiří Vidim |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.07.1998 | od 04.06.2002 | Jiří Tlaskal |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.07.1998 | od 16.07.2005 | Ing. Miroslav Vacátko |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.01.2000 | od 16.07.2005 | Ing. Jana Vidímová |
Spoločník člen predstavenstva | od 04.06.2002 | od 16.07.2005 | NOVÝ UNITAS s.r.o., Bartolomějská 308/9, Praha 1 - Staré Město |
Spoločník člen predstavenstva | od 16.07.2005 | od 02.10.2009 | Barbora Vidímová |
Spoločník člen predstavenstva | od 16.07.2005 | od 07.06.2014 | Rudolf Mihle |
Spoločník člen predstavenstva | od 16.07.2005 | od 03.09.2014 | Martin Kurzweil |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.10.2009 | od 01.09.2017 | Barbora Antalová Vidímová |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.06.2014 | od 22.07.2020 | Rudolf Mihle |
Spoločník člen predstavenstva | od 03.09.2014 | od 22.07.2020 | MARTIN KURZWEIL |