Názov: | ATS Company a.s. |
Ulica a číslo: | Tovačovského 92/2 |
Mesto: | Praha 3 - Žižkov, 13000 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 27795462 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ27795462 |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 20.03.2007 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 20.03.2007 | od 20.07.2007 | Martin Chamr |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 20.07.2007 | od 21.09.2007 | Lenka Macurová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 20.07.2007 | od 24.01.2014 | Ludmila Sosnová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 21.09.2007 | od 10.08.2013 | Lenka Macurová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.08.2013 | od 16.10.2015 | Lenka Macurová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 24.01.2014 | od 16.10.2015 | Ludmila Sosnová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.10.2015 | od 08.03.2016 | Lenka Macurová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.10.2015 | od 08.03.2016 | Ludmila Sosnová |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 14.02.2023 | Security & Transport service s.r.o. v likvidaci, Primátorská 296/38, Praha 8 - Libeň |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 28.02.2023 | ATS Real s.r.o., Tovačovského 92/2, Praha 3 - Žižkov |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 01.01.1900 | Servis Autotransport s.r.o. "v likvidaci", Hrušovská 2678/20, Ostrava - Moravská Ostrava |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 23.07.2020 | Autotransport Logistik, s.r.o. v likvidaci, Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 24.02.2023 | ATS Moravia Invest s.r.o., Tovačovského 92/2, Praha 3 - Žižkov |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 28.02.2023 | Estepona Apartments s.r.o., Školská 689/20, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 02.12.2023 | do 26.03.2024 | Estepona Apartments s.r.o., Školská 689/20, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 28.06.2020 | do 02.03.2023 | Investiční centrum dluhopisů s.r.o., Tovačovského 92/2, Praha 3 - Žižkov |