Názov: | Právní ochrana řidičů s.r.o. |
Ulica a číslo: | Lidická 700/19 |
Mesto: | Brno - Veveří, 60200 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 01828401 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ01828401 |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 26.06.2013 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 26.06.2013 | od 28.08.2013 | Dušan Pivoňka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 28.08.2013 | od 15.07.2016 | Josef Čermák |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 28.08.2013 | od 30.01.2019 | Jan Rygl |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 15.07.2016 | od 30.01.2019 | Josef Čermák |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.01.2019 | od 01.01.1900 | Tomáš Blecha |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.01.2019 | od 28.02.2021 | Veronika Ryglová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 28.02.2021 | od 28.12.2022 | Veronika Ryglová |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.01.2019 | od 28.02.2021 | Veronika Ryglová |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.02.2021 | od 15.04.2021 | Tomáš Blecha |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.06.2013 | od 28.08.2013 | Companies and Offices, a.s., Za zámečkem 745/17, Praha 5 - Jinonice |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.04.2021 | od 01.01.1900 | Tomáš Blecha |
Spoločník člen predstavenstva | od 28.02.2021 | od 28.12.2022 | Veronika Ryglová |
Spoločník člen predstavenstva | od 28.08.2013 | od 15.07.2016 | Josef Čermák |
Spoločník člen predstavenstva | od 28.08.2013 | od 15.07.2016 | Tomáš Čermák |
Spoločník člen predstavenstva | od 28.08.2013 | od 30.01.2019 | Jan Rygl |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.07.2016 | od 30.01.2019 | Josef Čermák |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.07.2016 | od 30.01.2019 | Tomáš Čermák |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.01.2019 | od 11.02.2021 | Tomáš Blecha |