Názov: | KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. |
Ulica a číslo: | F. A. Gerstnera 21/3 |
Mesto: | České Budějovice 7, 37001 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 26055996 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ26055996 |
Založená 21 rokov
|
|
Vznik: | 19.12.2002 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. , F.A. GERSTNERA 3, 37001 České Budějovice
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Akcionár | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s., Diaľničná cesta 4564/21, Senec | ||
Akcionár | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s., Diaľničná cesta 4564/21, Senec |
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.12.2002 | od 23.04.2004 | Ing. Jan Král |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.12.2002 | od 10.10.2007 | Ing. Vlastislav Bříza |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.12.2002 | od 17.07.2012 | Ing. Lenka Drahošová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 23.04.2004 | od 29.12.2008 | Ing. Marie Buštová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.10.2007 | od 17.07.2012 | Ing. Vlastislav Bříza |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.12.2008 | od 16.08.2010 | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.08.2010 | od 17.07.2012 | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D. |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.07.2012 | od 07.02.2014 | Ing. Vlastislav Bříza |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.07.2012 | od 07.02.2014 | PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D. |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.07.2012 | od 07.02.2014 | Ing. Lenka Drahošová |