Názov: | Armatury KLAD, spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Janská 1596/22 |
Mesto: | Opava - Předměstí, 74601 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 25358553 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ25358553 |
Založená 28 rokov
|
|
Vznik: | 02.10.1996 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 02.10.1996 | od 24.11.2013 | Miroslav Klásek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.05.2001 | od 24.11.2013 | Ing. Vlastimil Raida |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 24.11.2013 | od 01.07.2014 | Ing. Vlastimil Raida |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 24.11.2013 | od 01.07.2014 | Miroslav Klásek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.07.2014 | od 01.01.1900 | Ing. Vlastimil Raida |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.07.2014 | od 18.06.2024 | Miroslav Klásek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.09.2024 | od 01.01.1900 | Jiří Juřena |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.07.2014 | od 01.01.1900 | Vlastimil Raida |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.07.2014 | od 10.06.2017 | SYNKLAD, s.r.o., lokalita Hetmín 7113 , Šaľa |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.07.2014 | od 28.08.2022 | Jan Štěpánek |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.10.1996 | od 29.05.2001 | Miroslav Klásek |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.06.2017 | od 26.03.2024 | SYNKLAD, s.r.o., Diakovská cesta 6248/15 , Šaľa |
Spoločník člen predstavenstva | od 28.08.2022 | od 20.03.2024 | Jan Štěpánek |
Spoločník člen predstavenstva | od 20.03.2024 | od 01.01.1900 | Jan Štěpánek |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.07.2014 | od 10.06.2024 | Miroslav Klásek |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.05.2001 | od 26.03.2003 | Miroslav Klásek |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.03.2003 | od 22.11.2013 | Miroslav Klásek |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.11.2013 | od 01.07.2014 | SYNKLAD, s.r.o., lokalita Hetmín 7113 , Šaľa |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.11.2013 | od 01.07.2014 | Vlastimil Raida |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.11.2013 | od 01.07.2014 | Miroslav Klásek |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.11.2013 | od 01.07.2014 | Jan Štěpánek |
Spoločník | od 31.08.2011 | do 01.07.2014 | SČA - Severočeská armaturka, spol. s r.o., Jateční 3587/51, Ústí nad Labem - Centrum |
Spoločník | od 01.07.2014 | do 01.01.1900 | SČA - Severočeská armaturka, spol. s r.o., Jateční 3587/51, Ústí nad Labem - Centrum |