Názov: | Moravské vazníky s.r.o. |
Ulica a číslo: | Mlýnská 990 |
Mesto: | Bystřice pod Hostýnem, 76861 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 46581499 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ46581499 |
Založená 32 rokov
|
|
Vznik: | 29.06.1992 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.06.1992 | od 12.02.2008 | Ing. Petr Škop |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.06.1992 | od 20.11.2008 | ing. Libor Nezgoda |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.05.1995 | od 31.10.2001 | Ing. Jaromír Lojka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 31.10.2001 | od 01.02.2014 | Ing. Karel Nožka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 12.02.2008 | od 20.11.2008 | Ing. Petr Škop |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 20.11.2008 | od 11.02.2016 | ing. Libor Nezgoda |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 20.11.2008 | od 07.11.2020 | Ing. Petr Škop |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.02.2014 | od 11.02.2016 | Ing. Karel Nožka |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.02.2016 | od 26.02.2016 | Mgr. BARBORA VACKOVÁ Ph.D. |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 26.02.2016 | od 26.10.2021 | Mgr. BARBORA VACKOVÁ Ph.D. |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.11.2020 | od 15.03.2022 | Ing. Petr Škop |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 15.03.2022 | od 01.01.1900 | Jan Kurfürst |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 15.03.2022 | od 01.01.1900 | Michal Michlíček |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 15.03.2022 | od 01.01.1900 | Petr Šíma |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 31.10.2001 | Ing. Karel Nožka |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 31.10.2001 | Doc. ing. Jiří Kazelle CSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 31.10.2001 | RNDr. Vladimír Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 31.10.2001 | ing. Libor Nezgoda |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.05.1995 | od 31.10.2001 | BOCHEMIE s.r.o., Lidická 326, Bohumín - Nový Bohumín |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.05.1995 | od 31.10.2001 | Ing. Petr Škop |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.05.1995 | od 31.10.2001 | doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.05.1995 | od 31.10.2001 | Ing. Bronislav Wilczek |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.05.1995 | od 31.10.2001 | prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.09.1997 | od 31.10.2001 | Radan Jakobi |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.09.1997 | od 31.10.2001 | Pavel Fikáček |
Spoločník člen predstavenstva | od 31.10.2001 | od 12.02.2008 | Ing. Evžen Fukala |
Spoločník člen predstavenstva | od 31.10.2001 | od 12.02.2008 | Ing. Petr Škop |
Spoločník člen predstavenstva | od 31.10.2001 | od 12.02.2008 | BOCHEMIE s.r.o., Lidická 326, Bohumín - Nový Bohumín |
Spoločník člen predstavenstva | od 31.10.2001 | od 01.02.2014 | Ing. Karel Nožka |
Spoločník člen predstavenstva | od 31.10.2001 | od 11.02.2016 | Ing. Ladislav Kraus |
Spoločník člen predstavenstva | od 31.10.2001 | od 11.02.2016 | ing. Libor Nezgoda |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.02.2008 | od 19.11.2015 | BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Bohumín - Nový Bohumín |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.02.2008 | od 11.02.2016 | Ing. Evžen Fukala |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | Ing. Lubomír Jančura, CSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.02.2014 | od 11.02.2016 | Ing. Karel Nožka |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.11.2015 | od 11.02.2016 | BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Bohumín - Nový Bohumín |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.11.2020 | od 15.03.2022 | Ing. Petr Škop |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.03.2022 | od 01.01.1900 | Jan Kurfürst |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.03.2022 | od 01.01.1900 | Michal Michlíček |
Spoločník člen predstavenstva | od 15.03.2022 | od 01.01.1900 | Petr Šíma |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.02.2008 | od 07.11.2020 | Ing. Petr Škop |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | Ing. Karel Nožka |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | Ing. Petr Škop |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | Doc. ing. Jiří Kazelle CSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | ing. Petr Jakobi |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | Ing. Bronislav Wilczek |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | RNDr. Vladimír Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.06.1992 | od 07.03.1995 | ing. Libor Nezgoda |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 11.05.1995 | Ing. Petr Škop |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 11.05.1995 | doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc. |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 11.05.1995 | Ing. Bronislav Wilczek |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 15.09.1997 | ing. Petr Jakobi |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.03.1995 | od 31.10.2001 | Ing. Lubomír Jančura, CSc. |