Názov: | RKG s.r.o. |
Ulica a číslo: | Filipova 2019/12 |
Mesto: | Praha 4 - Chodov, 14800 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 27642721 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ27642721 |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 05.01.2007 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 05.01.2007 | od 05.06.2021 | Miroslav Kyksa |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 05.06.2021 | od 26.07.2024 | MIROSLAV KYKSA |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 26.07.2024 | od 01.01.1900 | JAY PALLA |
Spoločník člen predstavenstva | od 05.01.2007 | od 05.06.2021 | Miroslav Kyksa |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.08.2024 | od 01.01.1900 | Alamo Investments CZ s.r.o., Dandova 2619/13, Praha 9 - Horní Počernice |
Spoločník člen predstavenstva | od 05.06.2021 | od 26.07.2024 | MIROSLAV KYKSA |
Spoločník člen predstavenstva | od 26.07.2024 | od 01.01.1900 | Alamo Investments CZ s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1 - Nové Město |