Názov: | HAMAGA a.s. |
Ulica a číslo: | Ratajova 1113/8 |
Mesto: | Praha 4 - Kunratice, 14800 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 25170562 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ25170562 |
Založená 26 rokov
|
|
Vznik: | 09.12.1997 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 09.07.2014 | od 21.12.2019 | Ing. Michal Šnobr |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 21.12.2019 | od 01.01.2021 | Ing. Michal Šnobr |
Spoločník člen predstavenstva | od 09.12.1997 | od 11.06.2004 | Hana Šnobrová |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.06.2004 | od 18.05.2007 | Ing. Michal Šnobr |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.06.2004 | od 18.05.2007 | Hana Šnobrová |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.06.2004 | od 18.05.2007 | Karel Šnobr |
Spoločník | od 12.12.2019 | do 16.05.2021 | SPORT PROFI, spol. s r.o., 171, Deštné v Orlických horách |
Spoločník | od 16.05.2021 | do 01.01.1900 | SPORT PROFI, spol. s r.o., 171, Deštné v Orlických horách |
Spoločník | od 11.07.2014 | do 16.05.2021 | Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice |
Spoločník | od 16.05.2021 | do 01.01.1900 | Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice |
Spoločník | od 03.12.2007 | do 30.08.2013 | Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice |
Spoločník | od 30.08.2013 | do 11.07.2014 | Amenity Resorts s.r.o., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice |
Spoločník | od 21.11.2019 | do 16.05.2021 | Jihočeské ekofarmy s.r.o., 260, Frymburk |
Spoločník | od 16.05.2021 | do 01.01.1900 | Jihočeské ekofarmy s.r.o., 260, Frymburk |