Názov: | ZMPB recycling s.r.o. |
Ulica a číslo: | Aloise Jiráska 264 |
Mesto: | Příbram IV, 26101 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 09755331 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ09755331 |
Založená 3 roky
|
|
Vznik: | 16.12.2020 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.12.2020 | od 01.01.1900 | Bc. Michal Zábrodský |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 16.12.2020 | od 19.04.2024 | Rudolf Mazánek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.04.2024 | od 01.01.1900 | Libuše Bočková |
Spoločník člen predstavenstva | od 16.12.2020 | od 01.01.1900 | EKOPRUMSTAV a.s., Aloise Jiráska 264, Příbram IV |
Spoločník člen predstavenstva | od 16.12.2020 | od 07.04.2021 | SKRMF service s.r.o., náměstí Míru 709, Uherské Hradiště |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.04.2021 | od 01.01.1900 | Libuše Bočková |
Spoločník | od 16.06.2023 | do 01.01.1900 | ASORT, spol. s r.o., 100, Háje |
Spoločník | od 27.03.2024 | do 01.01.1900 | ROTTAMI ODPADY s.r.o., Přátelství 1503/14b, Praha 10 - Uhříněves |
Spoločník | od 15.06.2021 | do 01.01.1900 | EKOVEKTOR s.r.o., Aloise Jiráska 264, Příbram IV |