Názov: | ASTRID T.M., a.s. |
Ulica a číslo: | Žerotínova 1133/32 |
Mesto: | Praha 3 - Žižkov, 13000 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 25087312 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ25087312 |
Založená 27 rokov
|
|
Vznik: | 30.10.1996 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ASTRID T.M., a.s. , Žerotínova 32, 13000 Praha 3 - Žižkov
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Spoločník | Sarantis Slovakia s.r.o., Nová 3, Trnava |
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.10.1996 | od 11.06.1997 | Jitka Jelínková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.10.1996 | od 17.06.1998 | Ing. Aleš Hamáček |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.10.1996 | od 22.04.2003 | Ing. Jana Skalická |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.06.1997 | od 17.06.1998 | Jitka Jelínková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.06.1997 | od 17.04.2012 | JUDr. Jana Bartušková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.06.1998 | od 17.04.2012 | Ing. Aleš Hamáček |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.06.1998 | od 17.04.2012 | Jitka Jelínková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 22.04.2003 | od 17.04.2012 | Ing. Jana Hamáčková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.04.2012 | od 29.07.2014 | Ing. Aleš Hamáček |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.04.2012 | od 29.07.2014 | Jitka Jelínková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.04.2012 | od 29.07.2014 | Ing. Jana Hamáčková |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.07.2014 | od 07.08.2014 | Tomáš Jakoubek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.07.2014 | od 07.08.2014 | KRZYSZTOF KAMIŃSKI |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.08.2014 | od 01.01.1900 | KRZYSZTOF KAMIŃSKI |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 28.08.2024 | od 01.01.1900 | KRZYSZTOF JAN KAMIŃSKI |