Názov: | HIT develop, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Erbenova 382/14 |
Mesto: | Brno - Černá Pole, 60200 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 25543750 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ25543750 |
Založená 25 rokov
|
|
Vznik: | 05.11.1998 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 05.11.1998 | od 09.08.1999 | Ing. Ladislav Baloun |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 09.08.1999 | od 01.07.2008 | Vítězslav Krupička |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.07.2008 | od 11.01.2014 | Martin Matela |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.01.2014 | od 07.08.2014 | Martin Matela |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.08.2014 | od 22.06.2015 | Martin Matela |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 22.06.2015 | od 27.11.2018 | Martin Matela |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.11.2020 | od 10.01.2024 | BLAHOSLAV HEINZ |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.01.2024 | od 01.01.1900 | EUGEN MIROVSCHI |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.05.2000 | od 01.07.2008 | Stanislav Hasoň |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.07.2008 | od 11.01.2014 | Martin Matela |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.01.2014 | od 07.08.2014 | Martin Matela |
Spoločník člen predstavenstva | od 05.11.1998 | od 09.08.1999 | Ing. Ladislav Baloun |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.06.2015 | od 10.01.2024 | Martin Matela |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.01.2024 | od 01.01.1900 | EUGEN MIROVSCHI |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.08.2014 | od 22.06.2015 | Martin Matela |
Spoločník člen predstavenstva | od 05.11.1998 | od 09.08.1999 | Ing. Antonín Jeřábek |
Spoločník člen predstavenstva | od 05.11.1998 | od 09.08.1999 | Mgr. David Raus |
Spoločník člen predstavenstva | od 09.08.1999 | od 10.05.2000 | Vítězslav Krupička |
Spoločník člen predstavenstva | od 09.08.1999 | od 01.07.2008 | LISOVNA PLASTŮ, spol. s r.o., Třebíčská 135, Velké Meziříčí |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.05.2000 | od 01.07.2008 | Radslav Rada |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.05.2000 | od 01.07.2008 | Vítězslav Krupička |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.05.2000 | od 01.07.2008 | Michal Dvořáček |
Spoločník | od 10.09.2023 | do 11.06.2024 | MPM Car s.r.o. v likvidaci, Na Rokytce 1032/24, Praha 8 - Libeň |
Spoločník | od 11.06.2024 | do 01.01.1900 | MPM Car s.r.o. v likvidaci, Na Rokytce 1032/24, Praha 8 - Libeň |
Spoločník | od 01.10.2022 | do 01.01.1900 | PROIN Stružná s.r.o. v likvidaci, 123, Stružná |