Názov: | KASVO spol. s r.o. |
Ulica a číslo: | Mariánské nám. 63 |
Mesto: | Uherský Brod, 68801 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 16360885 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ16360885 |
Založená 33 rokov
|
|
Vznik: | 18.04.1991 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.04.1991 | od 07.07.1993 | Ing. Karel Svoboda |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.04.1991 | od 06.11.1997 | Karel Krhovský |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.07.1993 | od 06.11.1997 | Karel Svoboda |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.11.1997 | od 06.11.1997 | Karel Krkovský |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.11.1997 | od 30.01.1998 | Karel Krhovský |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.11.1997 | od 30.01.1998 | Vítěslav Staroba |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.11.1997 | od 09.10.2000 | Jaroslav Veselý |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.01.1998 | od 11.03.2017 | Karel Krhovský |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 30.01.1998 | od 24.05.2017 | Vítězslav Staroba |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 11.03.2017 | od 02.09.2020 | Karel Krhovský |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 24.05.2017 | od 01.01.1900 | Vítězslav Staroba |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 02.09.2020 | od 01.01.1900 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.03.2017 | od 02.09.2020 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 24.05.2017 | od 27.03.2024 | Vítězslav Staroba |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.07.1993 | od 06.11.1997 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.03.2024 | od 01.01.1900 | Alrakis One, s.r.o., V celnici 1031/4, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.03.2024 | od 01.01.1900 | Smstar group s.r.o., V celnici 1031/4, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.09.2020 | od 27.03.2024 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.07.1993 | od 06.11.1997 | Vítězslav Staroba |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.07.1993 | od 06.11.1997 | Ing. Karel Svoboda |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.07.1993 | od 06.11.1997 | Jaroslav Veselý |
Spoločník člen predstavenstva | od 07.07.1993 | od 06.11.1997 | Miroslav Miloš |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.11.1997 | od 09.10.2000 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.11.1997 | od 09.10.2000 | Vítězslav Staroba |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.11.1997 | od 09.10.2000 | Jaroslav Veselý |
Spoločník člen predstavenstva | od 09.10.2000 | od 02.07.2014 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 09.10.2000 | od 02.07.2014 | Vítězslav Staroba |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.07.2014 | od 11.03.2017 | Karel Krhovský |
Spoločník člen predstavenstva | od 02.07.2014 | od 24.05.2017 | Vítězslav Staroba |