Názov: | Kaora s.r.o. |
Ulica a číslo: | Golčova 486 |
Mesto: | Praha 4 - Kunratice, 14800 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 07001410 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ07001410 |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 29.03.2018 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Kaora s.r.o. , Budějovická 1550/15a, 14000 Praha 4 - Michle
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 15.07.2020 | od 01.01.1900 | Michal Němec |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.03.2018 | od 18.12.2019 | Ing. Peter Melko |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 27.09.2018 | od 28.04.2019 | Aleš Barášek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.12.2019 | od 12.06.2020 | Ing. Marcel Dostal |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 12.06.2020 | od 01.01.1900 | Zdeněk Polách |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.03.2018 | od 27.09.2018 | Lukáš Hůlka |
Spoločník člen predstavenstva | od 05.04.2020 | od 12.06.2020 | CentroNet, a.s., Křenická 2257/16, Praha 10 - Strašnice |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.06.2020 | od 21.01.2024 | Netigo CE s.r.o., Budějovická 1550/15a, Praha 4 - Michle |
Spoločník člen predstavenstva | od 21.01.2024 | od 01.01.1900 | Netigo CE s.r.o., Golčova 486, Praha 4 - Kunratice |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.03.2018 | od 05.04.2020 | CentroNet, a.s., náměstí Republiky 1037/3, Praha 1 - Nové Město |