Názov: | STARKON PRAHA GROUP s.r.o. |
Ulica a číslo: | Mladých Běchovic 2 |
Mesto: | Praha 9 - Běchovice, 19011 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 25644858 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ25644858 |
Založená 26 rokov
|
|
Vznik: | 10.02.1998 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.02.1998 | od 24.02.1998 | Olivia Fišerová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.02.1998 | od 03.12.2002 | Ivana Wolfová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 24.02.1998 | od 04.07.2006 | Oliva Fišerová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 03.12.2002 | od 01.01.2005 | Ivanka Wolfová |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 04.07.2006 | od 07.08.2013 | Jiří Kovář |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 07.08.2013 | od 01.01.1900 | Jiří Kovář |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.01.2005 | od 04.07.2006 | TRIOS, spol. s r.o., Klimentská 1172/48, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník člen predstavenstva | od 04.07.2006 | od 12.08.2008 | STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 635/1, Jihlava |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.08.2008 | od 25.06.2011 | STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 635/1, Jihlava |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.02.1998 | od 24.02.1998 | Olivia Fišerová |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.12.2015 | od 30.12.2019 | STARKON STAV s.r.o., 10, Bohuslavice |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.12.2019 | od 01.01.1900 | STARKON HOLDING a.s., 10, Bohuslavice |
Spoločník člen predstavenstva | od 25.06.2011 | od 19.12.2015 | STARKON JIHLAVA CZ a.s., Úzká 635/1, Jihlava |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.02.1998 | od 03.12.2002 | Ivana Wolfová |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.02.1998 | od 01.01.2005 | TRIOS, spol. s r.o., Klimentská 1172/48, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník člen predstavenstva | od 24.02.1998 | od 01.01.2005 | Oliva Fišerová |
Spoločník člen predstavenstva | od 03.12.2002 | od 01.01.2005 | Ivanka Wolfová |
Spoločník člen predstavenstva | od 01.01.2005 | od 04.07.2006 | Oliva Fišerová |