Názov: | Resort Nová Pec s.r.o. |
Ulica a číslo: | Lásenická 1542 |
Mesto: | Praha 9 - Kyje, 19800 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 05402140 |
DIČ: | |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 19.09.2016 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Resort Nová Pec s.r.o. , U Uranie 1206/11, 17000 Praha 7 - Holešovice
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.08.2018 | od 18.03.2021 | , , |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.09.2016 | od 01.01.1900 | Ing. Petr Chmel |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.09.2016 | od 01.01.1900 | , , |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.09.2016 | od 01.08.2018 | Ing. Vít Volhejn |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.09.2016 | od 01.08.2018 | , , |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 01.08.2018 | od 18.03.2021 | Ing. Vít Volhejn |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.09.2016 | od 11.12.2020 | , , |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.12.2020 | od 01.01.1900 | YARIS s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice 1 |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.04.2024 | od 01.01.1900 | InvePRO group s.r.o., Plynární 1617/10, Praha 7 - Holešovice |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.04.2024 | od 01.01.1900 | , , |
Spoločník člen predstavenstva | od 19.09.2016 | od 11.12.2020 | BA Leasing CZ s.r.o., Brigádníků 3353/351b, Praha 10 - Strašnice |