Názov: | CA Czech Austria Invest a.s. |
Ulica a číslo: | Štěpánská 1742/27 |
Mesto: | Praha 1 - Nové Město, 11000 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 28075242 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ28075242 |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 13.12.2007 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 13.12.2007 | od 12.11.2009 | Michal Frček |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 13.12.2007 | od 19.12.2012 | Petr Toušek |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 19.12.2012 | od 23.07.2014 | Christian Stundner |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 23.07.2014 | od 18.11.2015 | CHRISTIAN STUNDNER |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.11.2015 | od 12.07.2018 | CHRISTIAN STUNDNER |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 12.07.2018 | od 01.01.1900 | CHRISTIAN STUNDNER |
Spoločník | od 21.06.2019 | do 01.01.1900 | Grelio Commerce, s.r.o., Hybernská 1009/24, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 01.04.2021 | do 05.09.2024 | Apartmány Nové Hrady s.r.o., Štěpánská 1742/27, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 01.04.2021 | do 05.09.2024 | Rezidence ATACAMA s.r.o., Štěpánská 1742/27, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 18.09.2020 | do 11.07.2024 | ATACAMA Invest s.r.o., Záběhlická 180/59, Praha 10 - Záběhlice |
Spoločník | od 01.09.2020 | do 05.09.2024 | Savage Holding s.r.o., Štěpánská 1742/27, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 05.07.2019 | do 26.08.2020 | ZDR Retail Netolice s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 21.06.2019 | do 01.01.1900 | DE LINEA s.r.o., Štěpánská 1742/27, Praha 1 - Nové Město |
Spoločník | od 21.06.2019 | do 06.09.2024 | Retail Třeboň Alfa s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice 1 |