Názov: | ELEKON, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Brněnská 364/17 |
Mesto: | Vyškov - Město, 68201 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 60726890 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ60726890 |
Založená 29 rokov
|
|
Vznik: | 17.01.1995 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ELEKON, s.r.o. , Brněnská 411/15, 68201 Vyškov - Město
ELEKON, s.r.o. , Brněnská 411/15, 68201 Vyškov
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Spoločník | ELEKON, s.r.o., Moyzesova 23, Liptovský Hrádok |
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 27.08.2014 | od 01.01.1900 | Bc. Pavel Novák |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 06.03.2009 | od 27.08.2014 | Bc. Pavel Novák |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.01.1995 | od 06.03.2009 | Pavel Novák |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 17.01.1995 | od 27.05.1998 | Antonín Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.08.2014 | od 01.01.1900 | Blanka Nováková |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.08.2014 | od 01.01.1900 | Bc. Pavel Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.08.2014 | od 27.08.2014 | Blanka Nováková |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.08.2014 | od 27.08.2014 | Bc. Pavel Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.08.2014 | od 01.01.1900 | Moser-Baer Holding AG, Spitalstrasse 7, Sumiswald |
Spoločník člen predstavenstva | od 16.04.2012 | od 22.08.2014 | Moser-Baer Holding AG, Spitalstrasse 7, Sumiswald |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.03.2009 | od 22.08.2014 | Blanka Nováková |
Spoločník člen predstavenstva | od 06.03.2009 | od 22.08.2014 | Bc. Pavel Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.02.2009 | od 16.04.2012 | Moser-Baer AG, Spitalstrasse 7, Sumiswald |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.09.2004 | od 06.03.2009 | Blanka Nováková |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.09.2004 | od 06.03.2009 | Pavel Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 30.09.2004 | od 10.02.2009 | Uhrenfabrik W. Moser-Baer A.G. |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.05.1998 | od 30.09.2004 | Blanka Nováková |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.05.1998 | od 30.09.2004 | Pavel Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 27.05.1998 | od 30.09.2004 | Uhrenfabrik W. Moser-Baer A.G. |
Spoločník člen predstavenstva | od 17.01.1995 | od 27.05.1998 | Pavel Novák |
Spoločník člen predstavenstva | od 17.01.1995 | od 27.05.1998 | Uhrenfabrik W. Moser-Baer A.G. |
Spoločník člen predstavenstva | od 17.01.1995 | od 27.05.1998 | Antonín Novák |
Spoločník | od 23.10.2013 | do 19.06.2024 | ELEKTROČAS s.r.o., Podkovářská 800/6, Praha 9 - Vysočany |
Spoločník | od 19.06.2024 | do 01.01.1900 | ELEKTROČAS s.r.o., Podkovářská 800/6, Praha 9 - Vysočany |