Názov: | HSCZ, a.s. |
Ulica a číslo: | Uhříněveská 364 |
Mesto: | Průhonice, 25243 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 24240621 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ24240621 |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 04.07.2012 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu | od 25.06.2020 | do 01.01.1900 | HSCZ TRADEMARKS, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 25.06.2020 | do 01.01.1900 | FARMA CENTRUM, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 25.06.2020 | do 01.01.1900 | FARMA HOUSE, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 25.06.2020 | do 01.01.1900 | FARMA NATURA, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 15.08.2024 | do 01.01.1900 | |
Člen štatutárneho orgánu | od 23.02.2024 | do 01.01.1900 | FARMAPARK SERVICE, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 20.06.2022 | do 01.01.1900 | FARMAPARK CZ, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 27.12.2017 | do 01.01.1900 | KVANTARIO, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Člen štatutárneho orgánu | od 25.06.2020 | do 01.01.1900 | FARMA LAND, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 08.02.2013 | do 01.01.1900 | HSCZ TRADEMARKS, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 29.07.2014 | do 01.01.1900 | FARMA CENTRUM, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 11.09.2012 | do 29.07.2014 | FARMA CENTRUM, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 16.08.2012 | do 18.06.2014 | DÁRKY VŠEM, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 28.01.2013 | do 28.07.2014 | FARMA HOUSE, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 28.07.2014 | do 01.01.1900 | FARMA HOUSE, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 27.08.2012 | do 01.01.1900 | FARMA NATURA, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 15.08.2024 | do 01.01.1900 | |
Spoločník | od 23.02.2024 | do 01.01.1900 | FARMAPARK SERVICE, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 20.03.2024 | do 01.01.1900 | FARMAPARK CZ, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 20.06.2022 | do 09.09.2022 | FARMAPARK CZ, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 27.12.2017 | do 01.01.1900 | KVANTARIO, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |
Spoločník | od 13.09.2016 | do 01.01.1900 | FARMA LAND, s.r.o., Uhříněveská 364, Průhonice |