Názov: | MPM Car s.r.o. v likvidaci |
Ulica a číslo: | Na Rokytce 1032/24 |
Mesto: | Praha 8 - Libeň, 18000 |
Štát: | Česká republika (CZ) |
IČO (CZ): | 27634175 |
DIČ: | |
IČ DPH: | CZ27634175 |
Založená 17 rokov
|
|
Vznik: | 18.12.2006 |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nemáme evidované žiadne účtovné výkazy subjektu.
Subjekt nie je plátcom DPH na Slovensku.
Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH na zrušenie. Nie je evidovaný v zozname zrušených plátcov DPH. Nie je evidovaný v zozname plátcov DPH s osobitnou úpravou (po zaplatení).Nemáme evidované žiadne daňové priznania subjektu.
Subjekt nebol nájdený v zozname daňových dlžníkov.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Union.
Subjekt nebol nájdený v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Subjekt nebol nájdený v zozname neuhradených pohľadávok štátu.
Subjekt nebol nájdený v centrálnom registri zmlúv.
Subjekt nebol nájdený medzi konkurzami v Obchodnom vestníku.
Subjekt nebol nájdený medzi zverejnenými exekúciami v Obchodnom vestníku.
Osoby zapísané v registri
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.12.2006 | od 22.01.2007 | Martin Chamr |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 22.01.2007 | od 03.08.2012 | Andrea Stará |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 03.08.2012 | od 18.10.2015 | Marcel Neumann |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 03.08.2012 | od 03.05.2023 | Ing. Petr Ovsiak |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 18.10.2015 | od 12.08.2016 | Marcel Neumann |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 12.08.2016 | od 29.07.2021 | Marcel Neumann |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 29.07.2021 | od 03.05.2023 | Marcel Neumann |
Člen štatutárneho orgánu člen a predseda predstavenstva | od 10.09.2023 | od 01.01.1900 | BLAHOSLAV HEINZ |
Spoločník člen predstavenstva | od 18.12.2006 | od 22.01.2007 | Ten Spirits Security, s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava - Moravská Ostrava |
Spoločník člen predstavenstva | od 11.06.2024 | od 01.01.1900 | HIT develop, s.r.o., Erbenova 382/14, Brno - Černá Pole |
Spoločník člen predstavenstva | od 22.01.2007 | od 03.08.2012 | Andrea Stará |
Spoločník člen predstavenstva | od 03.08.2012 | od 18.10.2015 | Marcel Neumann |
Spoločník člen predstavenstva | od 03.08.2012 | od 10.09.2023 | Ing. Petr Ovsiak |
Spoločník člen predstavenstva | od 18.10.2015 | od 12.08.2016 | Marcel Neumann |
Spoločník člen predstavenstva | od 12.08.2016 | od 29.07.2021 | Marcel Neumann |
Spoločník člen predstavenstva | od 29.07.2021 | od 10.09.2023 | Marcel Neumann |
Spoločník člen predstavenstva | od 10.09.2023 | od 11.06.2024 | HIT develop, s.r.o., Erbenova 382/14, Brno - Černá Pole |